50여 년을 이어온 성장의 역사! 새로운 내일을 열어가는 바탕입니다
구분 | 성명 | 직책 | 선임일 | 만기예정일 | 전문분야 |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 이승찬 | 회장 | 2002.03.15 | 2025.03.28 | 경영총괄 |
한승구 | 사내이사 | 2017.03.28 | 2025.03.28 | 경영자문 | |
오태식 | 사장(경영) / 대표이사 | 2015.03.27 | 2027.03.27 | 업무총괄 | |
윤길호 | 사장(건설) / 대표이사 / 이사회 의장 | 2023.03.28 | 2025.03.28 | 업무총괄 | |
박상혁 | CSO, ESG위원회 위원 | 2022.03.28 | 2025.03.28 | 안전보건 | |
사외이사 | 신동렬 | 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원장 | 2021.03.23 | 2027.03.27 | 세무자문 |
백승엽 | 감사위원회 위원, ESG위원회 위원 | 2022.03.28 | 2025.03.28 | 법률자문 | |
이상호 | 감사위원회 위원, ESG위원회 위원 | 2022.03.28 | 2025.03.28 | 법률자문 |
직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
---|---|---|---|---|
위원장 | 사외이사 | 신동렬 | 남 | ESG위원회 |
위원 | 사외이사 | 백승엽 | 남 | - |
위원 | 사외이사 | 이상호 | 남 | - |
직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
---|---|---|---|---|
위원장 | 사외이사 | 신동렬 | 남 | 감사위원회 |
위원 | 사외이사 | 백승엽 | 남 | - |
위원 | 사외이사 | 이상호 | 남 | - |
위원 | 사내이사 | 박상혁 | 남 | CSO |